Резюме соискателей на должность директора по информационным технологиям с полной занятостью в Минске
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
2 года 4 месяца
Последнее место работы
Минский парниково-тепличный комбинат
Начальник асуп • Март 2023 — по настоящее времяТаргетолог - реклама в социальных сетях instagram и FB и VK
36 лет • Был вчера • Обновлено 25 сентября300 000 ₽
Опыт работы
12 лет 8 месяцев
Последнее место работы
НПД
Таргетолог / Маркетолог • Январь 2020 — по настоящее времяОпыт работы
22 года 9 месяцев
Последнее место работы
Белагропромбанк, ОАО
Заместитель начальника расчетно-кассового центра • Октябрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
27 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Cotvec
Заместитель директора по техническим инновациям и инфраструктуре • Август 2020 — по настоящее времяОпыт работы
21 год 3 месяца
Последнее место работы
ЗАО "Альфа-Банк", Республика Беларусь, бывший ЗАО "АКБ"Белросбанк"
Заместитель начальника управления информационных технологий, начальник управления информационных технологий • Июль 2003 — по настоящее времяITSM менеджер, Руководитель ИТ службы, Ведущий системный администратор
44 года • Был более двух недель назад • Обновлено 1 ноября 2016150 000 ₽
Опыт работы
25 лет 9 месяцев
Последнее место работы
ИП Sorok2 (ИП Файрушин)
Владелец, CIO • Февраль 2013 — по настоящее времяДругие резюме
Опыт работы
24 года 1 месяц
Последнее место работы
Предприниматель
Программист • Март 2011 — по настоящее времяОпыт работы
25 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ООО "Лаборатория тестирования" (SQALab)
Генеральный директор • Февраль 2009 — по настоящее времяДиректор по цифровой трансформации / Директор по IT
42 года • Был более двух недель назад • Обновлено 14 февраля 2022Опыт работы
19 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО "Электронная экономика"
Заместитель генерального директора по развитию (учредитель) • Декабрь 2019 — по настоящее времяПроектное управление в сфере внедрения инженерных и систем автоматизации здания
41 год • Был более двух недель назад • Обновлено 10 марта 20218 000 $
Опыт работы
21 год 3 месяца
Последнее место работы
Schneider Electric
Руководитель сегмента / Цифровые здания • Май 2020 — по настоящее времяДиректор IT, начальник отдела IT
Был в четверг • Обновлено 10 августаОпыт работы
19 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Проект "EMETEX"
Директор департамента разработки • Май 2020 — Май 2021Опыт работы
18 лет 9 месяцев
Последнее место работы
СООО "Белитсофт интернешнл"
Заместитель директора по информационным технологиям; Менеджер проектов; Бизнес-аналитик • Август 2008 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 11 месяцев
Последнее место работы
КУП "Минская овощная фабрика"
Начальник инженерного участка • Январь 2024 — по настоящее времяДиректор по ИТ или директор по организационному развитию
55 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 28 мая 2017Опыт работы
23 года 4 месяца
Последнее место работы
Сбербанк-Технологии (Беларусь) разработка и сопровождение банковского ПО
Генеральный директор подразделения в Республике Беларусь (более 300 чел.) • Август 2011 — Март 2014Опыт работы
13 лет 11 месяцев
Последнее место работы
OOO Itr-soft
python \ odoo developer • Август 2021 — по настоящее времяРуководитель подразделения/руководитель проекта
Был сегодня • Обновлено 25 сентябряОпыт работы
17 лет 4 месяца
Последнее место работы
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России
Заместитель руководителя по информационным технологиям • Сентябрь 2022 — Апрель 2024Опыт работы
5 лет 10 месяцев
Последнее место работы
ООО Кинокомната
Администратор, Заместитель директора по работе с персоналом , технический специалист • Август 2020 — по настоящее времяТехнический директор, Руководитель департамента, Руководитель отдела
40 лет • Обновлено 19 апреля 2017Опыт работы
14 лет 4 месяца
Последнее место работы
Мобильные ТелеСистемы (МТС)
Менеджер по проектам • Сентябрь 2012 — Ноябрь 2016Опыт работы
28 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Суд Хотимского района
Ведущий инженер-программист • Август 2014 — по настоящее времяДиректор по IT/Руководитель направления/Руководитель IT отдела
35 лет • Был вчера • Обновлено 12 сентябряОпыт работы
16 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" - КОМСОМОЛЬСКИЙ - НА - АМУРЕ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА
Руководитель ИТ-проектов • Июль 2022 — по настоящее время